Mitglieder |
Werksausschuss | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Entwicklung und Innovation | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.11.2006 | 31.10.2011 | von 09.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Samtgemeindeausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.11.2006 | | von 09.11.2006 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Samtgemeinderat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.11.2006 | 31.10.2021 | von 09.11.2006 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Schulausschuss | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 09.11.2006 | 31.10.2016 | von 09.11.2006 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
SG-Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.11.2006 | 31.10.2011 | von 09.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
SG-Jugend- und Kulturausschuss | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 09.11.2006 | 31.10.2011 | von 09.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 30.11.2016 | von 01.11.2011 bis 30.11.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2011 | 30.11.2016 | von 01.11.2011 bis 30.11.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Ordnung, Brandschutz und Kultur | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Familien- und Bildungsausschuss | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Finanzen und strategische Entwicklung | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Ordnung, Brandschutz und Kultur | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Familien- und Bildungsausschuss | SPD | SPD Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Samtgemeinderat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |